IV Governo Berlusconi
Dal 7 maggio 2008 al 16 novembre 2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 ottobre 2010 al 16 novembre 2010
-
Lasciano l'incarico
-
Ministro
Silvio Berlusconi (Ministero dello sviluppo economico)
Vice Ministro
Paolo Romani (Ministero dello sviluppo economico)
Ministero dello sviluppo economico